Предмет: Математика, автор: Апрельчтоли

Вычислите, выбрав удобный порядок действий:
а)25*86*4=
б)250*3*40= 

Ответы

Автор ответа: ФАИНА1984
0
а)25*86*4=(25*4)*86=8600
1)25*4=100
2)100*86=8600
б)250*3*40= (250*40)*3=30000
1)250*40=10000
2)10000*3=30000
Автор ответа: Апрельчтоли
0
Спасибо:*
Автор ответа: Аллодер
0
25*4*86=8600
250*40*3=30000
Интересные вопросы
Предмет: Химия, автор: ehtoff
Предмет: Немецкий язык, автор: Аноним
Предмет: Английский язык, автор: karamzin2568
Предмет: Химия, автор: AilatannataliA