Предмет: Математика, автор: Nika49k

как вычислять рациональным способом 147*85+53*60+147*15+53*40
как делать всё напишите плиз

Ответы

Автор ответа: Аноним
0
= 53 * ( 60 + 40) + 147 * ( 85 + 15) = 53 * 100 + 147 * 100 = 100 * ( 53 + 147) =
= 100 * 200 = 20000
Автор ответа: xapugin2012
0
(147*85+147*15)+(53*60+53*40)=147*(85+15)+53*(60+40)=147*100+53*100=
14700+5300=20 000
Интересные вопросы